KRS 0000620580
NIP9452195107
REGON36459517800000
NazwaMEBLODOM PLUS SIEWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEBLODOM PLUS SIEWNA
Data rejestracji 27 maj 2016 (8 lat temu) 27 maj 2016
Data usunięcia 07 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAZIMIERZA WYKI, 5, KRAKÓW, 31-223, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 105000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9452195107
data rejestracji 01 cze 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 lip 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNERYSZARD MAREK KONSTANTY
Beneficjent
RYSZARD MAREK KONSTANTY
zgłaszający - komplementariusz
RYSZARD MAREK KONSTANTY
Wspólnik
2016-05-27
2018-09-20
2.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000 ZŁ
Wspólnik
2018-09-20
2019-01-07
2.099 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 104.950,00 ZŁ
38067305500000
RYSZARD MAREK KONSTANTY
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY KOMANDYTARIUSZA TJ. SPÓŁKI MEBLODOM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA JAWNA JAKO 1) WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ ORAZ 2) BENEFICJENT RZECZYWISTY WSPÓLNIKA SPÓŁKI JAWNEJ TJ. SPÓŁKI MEBLODOM PLUS SP. Z O.O. POSIADAJĄCY 99 % UDZIAŁÓW TEJ SPÓŁKI ORAZ INNE UPRAWNIENIA JAKO GŁÓWNY UDZIAŁOWIEC.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
RYSZARD MAREK KONSTANTY
PREZES ZARZĄDU
2016-05-27
2019-01-07
PIOTR RYSZARD KONSTANTY
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-02
2019-01-07
2016-05-27
2019-01-07
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-05-27
2019-01-07
MEBLODOM PLUS SIEWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-05-27
2019-01-07
UL. KAZIMIERZA WYKI, 5, KRAKÓW, 31-223, KRAKÓW, POLSKA
2016-05-27
2019-01-07
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2016-05-27
2019-01-07
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2016-05-27
2019-01-07
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2016-05-27
2019-01-07
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2016-05-27
2019-01-07
4339Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2016-05-27
2019-01-07
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2016-05-27
2019-01-07
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2016-05-27
2019-01-07
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2016-05-27
2019-01-07
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2016-05-27
2019-01-07
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie