KRS 0000620504
NIP5272771300
REGON36459248700000
NazwaREDTULIP SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaREDTULIP SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 31 maj 2016 (8 lat temu) 31 maj 2016
Data usunięcia 04 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5272771300
data rejestracji 04 cze 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTWWspólnik
2016-05-31
2023-01-04
36441746500000
PAWEŁ KRZYSZTOF KUBIAK
Wspólnik
2016-05-31
2023-01-04
RAFAŁ LESIŃSKI
Wspólnik
2016-05-31
2023-01-04
PAWEŁ PRASUŁA
Beneficjent
JOWITA ANNA CHEŁKOWSKA
ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
PAWEŁ PRASUŁA
Beneficjent
WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 100% UDZIAŁÓW W REDTULIP SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCĄ KOMPLEMENTARIUSZEM W REDTULIP SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST REDTULIP SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRA JEST REPREZENTOWANA NASTĘPUJĄCO: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. CZŁONKOWIE ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: MARTA DOMINIKA OSIAK - PREZES ZARZĄDU, PAWEŁ PRASUŁA - WICEPREZES ZARZĄDU, JACEK ZAKRZEWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU, ROBERT RUS - WICEPREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2016-05-31
2023-01-04
36441746500000
2022
2022-01-01
2022-11-21
2022-11-22
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 76454.31 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 91210.24 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 226.02 |
III. Usługi obce | 12348.1 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 78636.12 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 25548.89 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 933.41 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1041 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8818.55 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 0 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 0 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 0 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 0 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2016-05-31
2021-08-15
UL. CHMIELNA, 132/134, WARSZAWA, 00-805, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie