KRS 0000619918
NIP6793129340
REGON36457827000000
NazwaTDM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaTDM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 25 maj 2016 (8 lat temu) 25 maj 2016
Data usunięcia 22 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PŁK. RYSZARDA KUKLIŃSKIEGO, 17, KRAKÓW, 30-720, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6793129340
data rejestracji 25 maj 2016
status Czynny
17105014451000002424350615
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
18105014451000009030950175
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
40105014451000009030950167
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
62105014451000009030950159
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
69105014451000002462088887
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOMICHAŁ ZBIGNIEW STOCHNIAŁ
Wspólnik
2016-05-25
2023-09-22
ŁUKASZ CEZARY KACZYŃSKI
Wspólnik
2016-05-25
2023-09-22
MICHAŁ WOJCIECH PISZCZEK
Wspólnik
2016-05-25
2023-09-22
MICHAŁ ZBIGNIEW STOCHNIAŁ
Beneficjent
MICHAŁ WOJCIECH PISZCZEK
Beneficjent
ŁUKASZ CEZARY KACZYŃSKI
Beneficjent
ŁUKASZ CEZARY KACZYŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ ZBIGNIEW STOCHNIAŁ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ WOJCIECH PISZCZEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ŁUKASZ CEZARY KACZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2016-05-25
2023-09-22
36426072700000
2016-05-25
2019-01-28
UL. WADOWICKA, 12, KRAKÓW, 30-415, KRAKÓW, POLSKA
2019-01-28
2019-02-13
UL. PŁK. RYSZARDA KUKLIŃSKIEGO, 17A, KRAKÓW, 30-720, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie