KRS 0000619790
NIP5291811868
REGON36452879100000
Nazwa"AKROBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa"AKROBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 23 maj 2016 (8 lat temu) 23 maj 2016
Data usunięcia 02 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ZARZECZNA, 39, SŁUBICA A, 96-321, ŻABIA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5291811868
data rejestracji 01 lip 2016
status Czynny
35105010251000009030954763
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
57105010251000009030954755
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#162 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIŁUKASZ MICHAŁ SOKOŁOWSKI
Wspólnik
2016-05-23
2022-02-02
MARCIN RAFAŁ SOKOŁOWSKI
Wspólnik
2016-05-23
2022-02-02
ŁUKASZ MICHAŁ SOKOŁOWSKI
Beneficjent
MARCIN RAFAŁ SOKOŁOWSKI
zgłaszający - komplementariusz
MARCIN RAFAŁ SOKOŁOWSKI
Beneficjent
ŁUKASZ MICHAŁ SOKOŁOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
MARCIN RAFAŁ SOKOŁOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE ZARZĄD. DO REPREZENTACJI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: ŁUKASZ SOKOŁOWSKI -PREZES ZARZĄDU 1 MARCIN SOKOŁOWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2016-05-23
2022-02-02
01053009000000
2016-05-23
2022-02-02
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-05-23
2022-02-02
"AKROBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-05-23
2022-02-02
UL. ZARZECZNA, 39, SŁUBICA A, 96-321, ŻABIA WOLA, POLSKA
2016-05-23
2022-02-02
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2016-05-23
2022-02-02
162 - PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
2016-05-23
2022-02-02
222 - PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2016-05-23
2022-02-02
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2016-05-23
2022-02-02
45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2016-05-23
2022-02-02
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2016-05-23
2022-02-02
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2016-05-23
2022-02-02
5210 - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
2016-05-23
2022-02-02
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2016-05-23
2022-02-02
771 - WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie