KRS 0000619711
NIP5542938679
REGON36452263000000
NazwaADJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaADJA
Data rejestracji 23 maj 2016 (8 lat temu) 23 maj 2016
Data usunięcia 30 mar 2022 30 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 21, LUBANIA-LIPINY, 86-182, ŚWIEKATOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 660000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5542938679
data rejestracji 01 cze 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANACZESŁAW STANISŁAW FRISCHKE
Wspólnik
2016-05-23
2022-02-22
3 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 165.000 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF KRAJEWSKI
Wspólnik
2016-05-23
2022-02-22
3 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 165.000 ZŁOTYCH
ADAM TADEUSZ KAŹMIERCZAK
Wspólnik
2016-05-23
2022-02-22
3 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 165.000 ZŁOTYCH
TOMASZ SZULC
Wspólnik
2016-05-23
2022-02-22
3 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 165.000 ZŁOTYCH
TOMASZ NOWICKI
Wspólnik
2022-02-22
2022-03-30
13200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 660000 ZŁ
TOMASZ NOWICKI
Beneficjent
TOMASZ NOWICKI
zgłaszający - likwidator
TOMASZ SZULC
Likwidator
2020-08-13
2022-02-22
TOMASZ NOWICKI
Likwidator
2022-02-22
2022-03-30
TOMASZ NOWICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
TOMASZ SZULC
PREZES ZARZĄDU
2016-05-23
2020-08-13
KRZYSZTOF KRAJEWSKI
VICE PREZES ZARZĄDU
2016-05-23
2020-08-13
ADAM TADEUSZ KAŹMIERCZAK
VICE PREZES ZARZĄDU
2016-05-23
2020-08-13
CZESŁAW STANISŁAW FRISCHKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-23
2020-08-13
2016-05-23
2022-02-22
12, MAKOWISKA, 86-050, SOLEC KUJAWSKI, POLSKA
2016-05-23
2020-08-13
ADJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie