KRS 0000619660
NIP5170375397
REGON36452471200000
NazwaS.A. COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaS.A. COMPANY
Data rejestracji 24 maj 2016 (8 lat temu) 24 maj 2016
Data usunięcia 11 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LWOWSKA, 6, RZESZÓW, 35-301, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5170375397
data rejestracji 01 cze 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHOLEH SABALA
Wspólnik
2016-05-24
2021-06-25
LICZBA UDZIAŁÓW: 25 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 2500 ZŁ
IURII ANDRUKHIV
Wspólnik
2016-05-24
2021-06-25
LICZBA UDZIAŁÓW: 25 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 2500 ZŁ
VASYL PANCHUK
Wspólnik
2021-06-25
2023-12-11
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
1955-08-26
HANNA SABALA
Wspólnik
2021-06-25
2023-12-11
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ.
VASYL PANCHUK
Beneficjent
1955-08-26
HANNA SABALA
Beneficjent
MAGDALENA PRZYSŁAWSKA
zgłaszający - inny
VASYL PANCHUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
HANNA SABALA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
OLEH SABALA
PREZES ZARZĄDU
2016-05-24
2021-06-25
VASYL PANCHUK
PREZES ZARZĄDU
2021-06-25
2023-12-11
1955-08-26
IURII ANDRUKHIV
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-24
2021-06-25
2016-05-24
2023-12-11
4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2016-05-24
2023-12-11
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2016-05-24
2023-12-11
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2016-05-24
2023-12-11
4621Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
2016-05-24
2023-12-11
4643Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
2016-05-24
2023-12-11
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2016-05-24
2023-12-11
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2016-05-24
2023-12-11
4661Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
2016-05-24
2023-12-11
4651Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
2016-05-24
2023-12-11
4638Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI
2016-05-24
2023-12-11
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-05-24
2023-12-11
S.A. COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-05-24
2023-12-11
UL. LWOWSKA, 6, RZESZÓW, 35-301, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie