KRS 0000618976
NIP1231318240
REGON36449644700000
NazwaŚRÓDMIEJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaŚRÓDMIEJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 20 maj 2016 (8 lat temu) 20 maj 2016
Data usunięcia 03 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. SŁONECZNA, 241, LESZNOWOLA, 05-506, LESZNOWOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1231318240
data rejestracji 05 mar 2017
status Czynny
43109028510000000134228228
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
24109028510000000144861516
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
89109028510000000132869497
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #772 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARIUSZ JERZY MAJEWSKI
Wspólnik
2016-05-20
2021-12-03
JACEK ANDRZEJ GRALIK
Wspólnik
2016-05-20
2021-12-03
MARIUSZ JERZY MAJEWSKI
Beneficjent
JACEK ANDRZEJ GRALIK
Beneficjent
MARIUSZ JERZY MAJEWSKI
zgłaszający - inny
MARIUSZ JERZY MAJEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
JACEK ANDRZEJ GRALIK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPEREZENTUJE KOMPLEMENTRIUSZ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU: MARIUSZ JERZY MAJEWSKI, PESEL: 69071412570 CZŁONEK ZARZĄDU: JACEK ANDRZEJ GRALIK, PESEL: 69061900012
Członek Organu Reprezentacji
2016-05-20
2021-12-03
14632760100000
2016-05-20
2021-12-03
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-05-20
2021-12-03
ŚRÓDMIEJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-05-20
2021-12-03
UL. SŁONECZNA, 241, LESZNOWOLA, 05-506, LESZNOWOLA, POLSKA
2016-05-20
2021-12-03
5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2016-05-20
2021-12-03
5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
2016-05-20
2021-12-03
5630Z - PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
2016-05-20
2021-12-03
5629Z - POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
2016-05-20
2021-12-03
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2016-05-20
2021-12-03
702 - DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2016-05-20
2021-12-03
771 - WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2016-05-20
2021-12-03
772 - WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2016-05-20
2021-12-03
773 - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH
2019-09-18
2021-12-03
9609Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie