KRS 0000618508
NIP8961529763
REGON02182274000000
NazwaICONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaICONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 14 maj 2016 (8 lat temu) 14 maj 2016
Data usunięcia 09 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. GEN. STEFANA GROTA-ROWECKIEGO, 119 A, WROCŁAW, 52-232, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8961529763
data rejestracji 26 lut 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 paź 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #80 EDUKACJAPAWEŁ WILK
Wspólnik
2022-08-09
2022-12-09
KATARZYNA WASILEWSKA
Wspólnik
2022-08-09
2022-12-09
Wspólnik
2016-05-14
2021-03-08
36189138000000
MONIKA EWA JURA
Wspólnik
2021-03-08
2022-08-09
GRZEGORZ RUSZAŁA
Wspólnik
2016-05-14
2021-03-08
NORBERT MICHAŁ NEUHOFF
Wspólnik
2016-05-14
2021-03-08
MONIKA EWA JURA
Prokurent
2021-03-08
2022-12-09
PROKURA SAMOISTNA
NORBERT MICHAŁ NEUHOFF
Beneficjent
GRZEGORZ RUSZAŁA
Beneficjent
NORBERT MICHAŁ NEUHOFF
reprezentant
GRZEGORZ RUSZAŁA
reprezentant
NORBERT MICHAŁ NEUHOFF
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
GRZEGORZ RUSZAŁA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
Członek Organu Reprezentacji
2016-05-14
2021-03-08
36189138000000
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-08
2022-12-09
36300494000000
2016-05-14
2021-03-08
PETRO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-05-14
2019-08-01
UL. KRZEMIENIECKA, 40, WROCŁAW, 54-613, WROCŁAW, POLSKA
2019-08-01
2021-03-08
UL. ROGOWSKA, 127, WROCŁAW, 54-440, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie