KRS 0000618427
NIP8291592451
REGON73150679400000
NazwaVLINE PAWŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaVLINE PAWŁOWSKI
Data rejestracji 20 maj 2016 (8 lat temu) 20 maj 2016
Data usunięcia 09 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres ŁASKA, 43, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email VLINE@VLINE.NET.PL
Dane podatkowe
NIP 8291592451
data rejestracji 22 paź 2001
status Czynny
82926300000900052720090001
BS9263 Centrala
ul. Łódzka 33 99-200 poddębicki POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHMICHAŁ RAFAŁ PAWŁOWSKI
Wspólnik
2016-05-20
2023-05-09
SEWERYN DOMINIK RADWAŃSKI
Wspólnik
2016-05-20
2023-05-09
MARCIN KAZIMIERZ MILLER
Wspólnik
2016-05-20
2023-05-09
PIOTR WOSZCZAK
Wspólnik
2016-05-20
2023-05-09
RADOSŁAW DOMINIK WOJTALAK
Wspólnik
2016-05-20
2023-05-09
PIOTR WOSZCZAK
Beneficjent
MARCIN KAZIMIERZ MILLER
zgłaszający - członek zarządu
RADOSŁAW DOMINIK WOJTALAK
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ RAFAŁ PAWŁOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ RAFAŁ PAWŁOWSKI
Beneficjent
SEWERYN DOMINIK RADWAŃSKI
Beneficjent
MARCIN KAZIMIERZ MILLER
Beneficjent
RADOSŁAW DOMINIK WOJTALAK
Beneficjent
SEWERYN DOMINIK RADWAŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR WOSZCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ RAFAŁ PAWŁOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SEWERYN DOMINIK RADWAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARCIN KAZIMIERZ MILLER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RADOSŁAW DOMINIK WOJTALAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ TRZEJ WSPÓLNICY.
RADOSŁAW DOMINIK WOJTALAK
Członek Organu Reprezentacji
2016-05-20
2023-05-09
MARCIN KAZIMIERZ MILLER
Członek Organu Reprezentacji
2016-05-20
2023-05-09
SEWERYN DOMINIK RADWAŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2016-05-20
2023-05-09
PIOTR WOSZCZAK
Członek Organu Reprezentacji
2016-05-20
2023-05-09
MICHAŁ RAFAŁ PAWŁOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2016-05-20
2023-05-09
2016-05-20
2023-05-09
SPÓŁKA JAWNA
2016-05-20
2023-05-09
VLINE PAWŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA
2016-05-20
2023-05-09
ŁASKA, 43, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA
2016-05-20
2023-05-09
6110Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
2016-05-20
2023-05-09
6120Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
2016-05-20
2023-05-09
2620Z - PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie