KRS 0000618204
NIP1231318234
REGON36449642400000
NazwaTARCZYN CENTRUM TANGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOIWEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTARCZYN CENTRUM TANGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOIWEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 20 maj 2016 (8 lat temu) 20 maj 2016
Data usunięcia 01 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. POCZTOWA, 12, TARCZYN, 05-555, TARCZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1231318234
data rejestracji 01 cze 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHBARTŁOMIEJ ŁUKASZ TURSKI
Wspólnik
2016-05-20
2022-08-01
MAGDALENA TURSKA
Wspólnik
2016-05-20
2022-08-01
BARTŁOMIEJ ŁUKASZ TURSKI
Likwidator
2022-01-20
2022-08-01
MAGDALENA TURSKA
Likwidator
2022-01-20
2022-08-01
BARTŁOMIEJ ŁUKASZ TURSKI
Beneficjent
MAGDALENA TURSKA
reprezentant
BARTŁOMIEJ ŁUKASZ TURSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ TANGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TARCZYNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI TANGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TARCZYNIE: BARTŁOMIEJ ŁUKASZ TURSKI - CZŁONEK ZARZĄDU, MAGDALENA TURSKA - CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2016-05-20
2022-01-20
36334939400000
2016-05-20
2022-01-20
TARCZYN CENTRUM TANGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-05-20
2018-12-20
UL. POCZTOWA, 10, TARCZYN, 05-555, TARCZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie