KRS 0000618198
NIP5512624841
REGON36445513500000
NazwaBIZART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIZART
Data rejestracji 13 maj 2016 (8 lat temu) 13 maj 2016
Data usunięcia 16 mar 2020 16 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 66, KLECZA GÓRNA, 34-124, KLECZA GÓRNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIUROBIZART@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 5512624841
data rejestracji 09 cze 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3213Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHSZYMON BUCAŁA
Wspólnik
2016-05-13
2020-03-16
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ
MIROSŁAW KORZENIOWSKI
Wspólnik
2018-11-19
2020-03-16
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
ROBERT BUCAŁA
Prokurent
2016-05-13
2019-03-28
PROKURA ODDZIELNA
SZYMON BUCAŁA
Likwidator
2019-03-28
2020-03-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SZYMON BUCAŁA
PREZES ZARZĄDU
2016-05-13
2019-03-28
2016-05-13
2019-03-28
BIZART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-05-13
2018-11-19
UL. ADY SARI, 33, WADOWICE, 34-100, WADOWICE, POLSKA
2018-11-19
2019-03-28
UL. ADY SARI, 40, WADOWICE, 34-100, WADOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie