KRS 0000618169
NIP5732865191
REGON36448680000000
NazwaAJTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAJTECH
Data rejestracji 18 maj 2016 (8 lat temu) 18 maj 2016
Data usunięcia 23 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANUSZA KORCZAKA, 6, BLACHOWNIA, 42-290, BLACHOWNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5732865191
data rejestracji 03 cze 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 kwi 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIAJAN STEFAN ĆWIKŁA
Wspólnik
2016-05-18
2020-04-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
ANDRZEJ JÓZEF DZWONEK
Wspólnik
2016-05-18
2017-12-13
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 ZŁ
TOMASZ DANIEL RYBAK
Wspólnik
2016-05-18
2020-04-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
JAN STEFAN ĆWIKŁA
Likwidator
2019-07-30
2020-04-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENCI SAMODZIELNIE. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW, ART. 230 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH NIE MA ZASTOSOWANIA.
JAN STEFAN ĆWIKŁA
PREZES ZARZĄDU
2016-05-18
2019-07-30
ANDRZEJ JÓZEF DZWONEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-05-18
2017-12-13
TOMASZ DANIEL RYBAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-05-18
2019-07-30
2016-05-18
2019-07-30
AJTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-05-18
2019-07-30
UL. ŻWIRKI I WIGURY, 6/14, CZĘSTOCHOWA, 42-217, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie