KRS 0000618136
NIP9471986991
REGON36444895100000
NazwaFORTECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFORTECA
Data rejestracji 13 maj 2016 (8 lat temu) 13 maj 2016
Data usunięcia 02 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BRUKOWA, 12, ŁÓDŹ, 91-341, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9471986991
data rejestracji 21 maj 2016
status Czynny
19114011080000276776001002
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
35114011080000276776001005
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
46114011080000276776001001
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
62114011080000276776001004
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
78114011080000276776001007
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
86114020040000330276208205
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
89114011080000276776001003
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃGRZEGORZ JACEK SKOLASIŃSKI
Wspólnik
2016-05-13
2023-08-02
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
ANNA ELŻBIETA SKOLASIŃSKA
Wspólnik
2016-05-13
2023-08-02
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
Wspólnik
2019-12-27
2023-08-02
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 500,00 ZŁ
38411489000000
GRZEGORZ JACEK SKOLASIŃSKI
Beneficjent
GRZEGORZ JACEK SKOLASIŃSKI
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
GRZEGORZ JACEK SKOLASIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANNA ELŻBIETA SKOLASIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-13
2017-02-08
GRZEGORZ JACEK SKOLASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-05-13
2023-08-02
2016-05-13
2017-02-08
TARCHIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie