KRS 0000617756
NIP9571086063
REGON36443909900000
NazwaHTPCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHTPCS
Data rejestracji 12 maj 2016 (8 lat temu) 12 maj 2016
Data usunięcia 26 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRONOSTAJOWA, 4, GDAŃSK, 80-175, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAROBERT PRZEMYSŁAW MAREK
Wspólnik
2016-05-12
2018-11-26
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2550 ZLOTYCH
BEATA BARBARA SZYMANOWSKA
Wspólnik
2016-05-12
2017-06-29
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1750,00 ZŁOTYCH
ŁUKASZ KONRAD DANILEWICZ
Wspólnik
2016-05-12
2018-11-26
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH
ADAM JACEK SOSZYŃSKI
Wspólnik
2016-05-12
2018-11-26
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 550,00 ZŁOTYCH
IZABELA KREFT GÓRSKA
Wspólnik
2017-03-22
2018-11-26
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁOTYCH
JAROSŁAW JANUSZ SZYMANOWSKI
Wspólnik
2017-06-29
2017-11-20
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1750,00 ZŁOTYCH
TOMASZ SEWERYN GAJEWSKI
Wspólnik
2017-06-29
2018-11-26
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH
ADAM JACEK SOSZYŃSKI
Prokurent
2016-05-12
2018-01-12
PROKURA SAMOISTNA
ROBERT PRZEMYSŁAW MAREK
Likwidator
2018-01-12
2018-11-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ROBERT PRZEMYSŁAW MAREK
PREZES ZARZĄDU
2016-05-12
2018-01-12
IZABELA KREFT GÓRSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-22
2018-01-12
BEATA BARBARA SZYMANOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-12
2017-10-18
ŁUKASZ KONRAD DANILEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-12
2018-01-12
TOMASZ SEWERYN GAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-18
2018-01-12
2016-05-12
2018-01-12
HTPCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie