KRS 0000617372
NIP6751544560
REGON36444501300000
NazwaMETAL SERVICE - RENEWABLE ENERGY SOURCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMETAL SERVICE - RENEWABLE ENERGY SOURCES
Data rejestracji 13 maj 2016 (8 lat temu) 13 maj 2016
Data usunięcia 17 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZAPUSTA, 34, KRAKÓW, 31-980, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2811Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWMARCIN MARIUSZ ŻABA
Likwidator
2018-02-21
2024-04-17
MARCIN MARIUSZ ŻABA
Wspólnik
2016-05-13
2024-04-17
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ
MAREK TADEUSZ PIETRAŚ
Wspólnik
2016-05-13
2024-04-17
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ
MAREK JÓZEF FILIPOWSKI
Wspólnik
2016-05-13
2024-04-17
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ
SEBASTIAN MARIUSZ SYRYJCZYK
Wspólnik
2016-05-13
2024-04-17
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO. 2. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SEBASTIAN MARIUSZ SYRYJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-05-13
2018-02-21
MARCIN MARIUSZ ŻABA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-05-13
2018-02-21
MAREK TADEUSZ PIETRAŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-05-13
2018-02-21
MAREK JÓZEF FILIPOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-05-13
2018-02-21
2016-05-13
2018-02-21
METAL SERVICE - RENEWABLE ENERGY SOURCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie