KRS 0000616569
NIP8971823949
REGON36439294300000
NazwaALL IN VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALL IN VENTURES
Data rejestracji 05 maj 2016 (8 lat temu) 05 maj 2016
Data usunięcia 05 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KSIĘCIA WITOLDA, 49, WROCŁAW, 50-202, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email AIV@ALLINMOBILE.CO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAREK PIOTR KOTEWICZ
Wspólnik
2016-05-05
2018-11-05
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
KAMIL SEBASTIAN RZEŹNICKI
Wspólnik
2016-05-05
2018-11-05
19 (DZIEWIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 950,00 (DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
ADAM BOREK
Wspólnik
2016-05-05
2018-11-05
15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
ADAM BOREK
Likwidator
2017-12-12
2018-11-05
KAMIL SEBASTIAN RZEŹNICKI
Likwidator
2017-12-12
2018-11-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KAMIL SEBASTIAN RZEŹNICKI
PREZES ZARZĄDU
2016-05-05
2017-12-12
ADAM BOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-05
2017-12-12
2016-05-05
2017-12-12
ALL IN VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-05-05
2018-01-10
UL. ŚW. MIKOŁAJA, 58, WROCŁAW, 50-127, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie