KRS 0000615931
NIP5252657357
REGON36433452600000
NazwaCHINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCHINGER
Data rejestracji 28 kwi 2016 (8 lat temu) 28 kwi 2016
Data usunięcia 20 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MICKIEWICZA, 5, WRZEŚNIA, 62-300, WRZEŚNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@KCZYZEWSKI.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEANCHENG WU
Wspólnik
2016-04-28
2019-12-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
GAO ZHEN
Wspólnik
2019-12-12
2021-08-20
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ
REYNALDO OBILLO CAIDO
Wspólnik
2019-12-12
2021-08-20
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
ANCHENG WU
Prokurent
2019-12-12
2020-09-18
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROBERT ARIEL CZECHANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-28
2018-03-21
YE KE
PREZES ZARZĄDU
2018-03-21
2019-12-12
ŁUKASZ NAROŻNY
PREZES ZARZĄDU
2019-12-12
2021-08-20
2016-04-28
2019-12-12
RICO'S KITCHEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-04-28
2019-12-12
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 16, WARSZAWA, 00-325, WARSZAWA, POLSKA
Km 2625/20
2021-12-16
2023-12-18
495.37 PLN
Nc-e 834943/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Martyna Dębicka Kancelaria Komornicza nr XXII w Poznaniu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie