KRS 0000615087
NIP9512412348
REGON36432305000000
NazwaPRIVATE CARE ASSISTANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRIVATE CARE ASSISTANCE
Data rejestracji 27 kwi 2016 (8 lat temu) 27 kwi 2016
Data usunięcia 16 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOMANIEWSKA, 47, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512412348
data rejestracji 01 sie 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #8891Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.DONAR MICHAEL BARRELET
Wspólnik
2016-04-27
2020-11-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
SYLWIA MARIA BARRELET
Wspólnik
2016-04-27
2020-11-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
DONAR MICHAEL BARRELET
Beneficjent
SYLWIA MARIA BARRELET
Beneficjent
DONAR MICHAEL BARRELET
reprezentant
DONAR MICHAEL BARRELET
Likwidator
2019-12-16
2020-11-16
DONAR MICHAEL BARRELET
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SYLWIA MARIA BARRELET
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES LUB WICEPREZES DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SYLWIA MARIA BARRELET
PREZES ZARZĄDU
2016-04-27
2018-01-30
JANUSZ ADAM BERTA
PREZES ZARZĄDU
2018-01-30
2019-03-27
MATEUSZ CELEBUCKI
PREZES ZARZĄDU
2019-03-27
2019-12-16
2016-04-27
2019-12-16
PRIVATE CARE ASSISTANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-04-27
2018-10-29
UL. ADAMA BRANICKIEGO, 17, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
2018-10-29
2019-04-26
UL. MARYNARSKA, 194, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
2019-04-26
2019-08-21
UL. MARYNARSKA, 19A, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie