KRS 0000614787
NIP1231266632
REGON14591442000000
NazwaINVESTMENTS CHRISTIAN LAURENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaINVESTMENTS CHRISTIAN LAURENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 26 kwi 2016 (8 lat temu) 26 kwi 2016
Data usunięcia 08 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. BELGIJSKA, 11, WARSZAWA, 02-511, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWWspólnik
2016-04-26
2016-07-08
14273830700000
Wspólnik
2016-04-26
2016-07-08
14268914100000
PIOTR HUBERT KASPRZYCKI
Wspólnik
2016-04-26
2016-07-08
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST CHRISTIAN LAURENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI CHRISTIAN LAURENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE JEST WIELOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU CHRISTIAN LAURENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WCHODZĄ: KRZYSZTOF PAWEŁ KASPRZYCKI - CZŁONEK ZARZĄDU, WOJCIECH PIOTR KASPRZYCKI - CZŁONEK ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2016-04-26
2016-07-08
14273830700000
2016-04-26
2016-07-08
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-04-26
2016-07-08
INVESTMENTS CHRISTIAN LAURENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-04-26
2016-07-08
UL. BELGIJSKA, 11, WARSZAWA, 02-511, WARSZAWA, POLSKA
2016-04-26
2016-07-08
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2016-04-26
2016-07-08
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie