KRS 0000614726
NIP5272767675
REGON36427858400000
NazwaAMBER BALTIC GOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAMBER BALTIC GOLF
Data rejestracji 22 kwi 2016 (8 lat temu) 22 kwi 2016
Data usunięcia 05 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 27, ŁUSKOWO, 72-514, KOŁCZEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 365150,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272767675
data rejestracji 13 maj 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9321Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIERADOSŁAW JERZY ROMANIAK
Wspólnik
2016-04-22
2017-08-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2017-08-18
2017-10-13
7064 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 353.200,00 ZŁ
14098586900000
ANDRZEJ WŁODZIMIERZ KALIŃSKI
Wspólnik
2017-10-13
2022-09-05
827 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.350,00 ZŁ
PAULINA ADA KALIŃSKA
Wspólnik
2017-10-13
2022-09-05
941 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.050,00 ZŁ
OSKAR KRZYSZTOF GRZELAK
Wspólnik
2017-10-13
2022-09-05
941 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.050,00 ZŁ
Wspólnik
2017-10-13
2022-09-05
827 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.350,00 ZŁ
81167226900000
ANDRZEJ WŁODZIMIERZ CIEŚLIK
Wspólnik
2017-10-13
2021-02-03
802 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.100,00 ZŁ
MIROSŁAW STANISŁAW KACZMAREK
Wspólnik
2017-10-13
2022-09-05
2597 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 129.850,00 ZŁ
ARTUR JAROSŁAW ŁĄCKI
Wspólnik
2017-10-13
2022-09-05
1170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.500,00 ZŁ
MIROSŁAW STANISŁAW KACZMAREK
Beneficjent
PAWEŁ GRZELAK
reprezentant
MIROSŁAW STANISŁAW KACZMAREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZENIE.
RADOSŁAW JERZY ROMANIAK
PREZES ZARZĄDU
2016-04-22
2017-10-13
PAWEŁ KRZYSZTOF GRZELAK
PREZES ZARZĄDU
2017-10-13
2022-09-05
2016-04-22
2017-10-13
BALTAZAR INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-04-22
2016-05-18
UL. ŻELAZNA, 69A, WARSZAWA, 00-871, WARSZAWA, POLSKA
2016-05-18
2016-12-28
UL. FINLANDZKA, 4, WARSZAWA, 03-903, WARSZAWA, POLSKA
2016-12-28
2017-10-13
UL. ZAWISZY, 16B, WARSZAWA, 01-167, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie