KRS 0000614696
NIP6292474534
REGON36427798100000
NazwaGRAVKO M.BEKUS SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaGRAVKO M.BEKUS
Data rejestracji 22 kwi 2016 (8 lat temu) 22 kwi 2016
Data usunięcia 26 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. GRANICZNA, 39, STRZYŻOWICE, 42-575, STRZYŻOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6292474534
data rejestracji 30 kwi 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIEMARIUSZ BEKUS
Wspólnik
2016-04-22
2020-10-26
ALBERT SEBASTIAN KYRCZ
Wspólnik
2016-04-22
2018-02-15
MICHAŁ ANDRZEJ GAWOR
Wspólnik
2018-02-15
2020-10-26
PIOTREK RZESZUTEK
Beneficjent
MICHAŁ GAWOR
Beneficjent
MARIUSZ BEKUS
reprezentant
MARIUSZ BEKUS
Beneficjent
PIOTREK RZESZUTEK
reprezentant
MICHAŁ GAWOR
reprezentant
PIOTREK RZESZUTEK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
MICHAŁ GAWOR
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
MARIUSZ BEKUS
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA PRZEZ KAŻDEGO WSPÓLNIKA
MARIUSZ BEKUS
Członek Organu Reprezentacji
2016-04-22
2020-10-26
ALBERT SEBASTIAN KYRCZ
Członek Organu Reprezentacji
2016-04-22
2018-02-15
MICHAŁ ANDRZEJ GAWOR
Członek Organu Reprezentacji
2018-02-15
2020-10-26
2016-04-22
2018-02-15
GRAVKO A.KYRCZ SPÓŁKA JAWNA
2016-04-22
2019-02-18
UL. PRZEMYSŁOWA, 1, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-300, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie