KRS 0000614338
NIP6572923016
REGON36429048000000
NazwaKOZIOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaKOZIOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 25 kwi 2016 (8 lat temu) 25 kwi 2016
Data usunięcia 13 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. SUCHEDNIOWSKA, 19, BODZENTYN, 26-010, BODZENTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6572923016
data rejestracji 29 kwi 2016
status Czynny
25849300040090090498360001
BS8493 Centrala
ul. Złota 9 25-015 Kielce POLSKA
89849300040090090498360013
BS8493 Centrala
ul. Złota 9 25-015 Kielce POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANESTANISŁAW ROMAN KOZIOŁEK
Wspólnik
2016-11-03
2022-09-13
PAWEŁ MARCIN KOZIOŁEK
Wspólnik
2020-01-10
2022-09-13
JAROSŁAW ŁUKASZ KOZIOŁEK
Wspólnik
2020-01-10
2022-09-13
ROBERT DOMINIK KOZIOŁEK
Wspólnik
2020-01-10
2022-09-13
ROBERT DOMINIK KOZIOŁEK
Beneficjent
STANISŁAW ROMAN KOZIOŁEK
Beneficjent
PAWEŁ MARCIN KOZIOŁEK
Beneficjent
JAROSŁAW ŁUKASZ KOZIOŁEK
Beneficjent
ROBERT DOMINIK KOZIOŁEK
zgłaszający - członek zarządu
STANISŁAW ROMAN KOZIOŁEK
zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ MARCIN KOZIOŁEK
zgłaszający - członek zarządu
JAROSŁAW ŁUKASZ KOZIOŁEK
zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ MARCIN KOZIOŁEK
Prokurent
2016-11-03
2022-09-13
PROKURA SAMOISTNA
ROBERT DOMINIK KOZIOŁEK
Prokurent
2016-11-03
2022-09-13
PROKURA SAMOISTNA
JAROSŁAW ŁUKASZ KOZIOŁEK
Prokurent
2016-11-03
2022-09-13
PROKURA SAMOISTNA
ROBERT DOMINIK KOZIOŁEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
STANISŁAW ROMAN KOZIOŁEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PAWEŁ MARCIN KOZIOŁEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAROSŁAW ŁUKASZ KOZIOŁEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
Członek Organu Reprezentacji
2016-04-25
2022-09-13
36398925400000
2016-04-25
2022-09-13
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-04-25
2022-09-13
KOZIOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-04-25
2022-09-13
UL. SUCHEDNIOWSKA, 19, BODZENTYN, 26-010, BODZENTYN, POLSKA
2016-04-25
2022-09-13
4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2016-04-25
2022-09-13
45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2016-04-25
2022-09-13
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2016-04-25
2022-09-13
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2016-04-25
2022-09-13
49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
2016-04-25
2022-09-13
55 - ZAKWATEROWANIE
2016-04-25
2022-09-13
56 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
2016-04-25
2022-09-13
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2016-04-25
2022-09-13
79 - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie