KRS 0000614241
NIP6852330300
REGON36427724800000
NazwaFUNDUSZ ROZWOJU 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFUNDUSZ ROZWOJU 6
Data rejestracji 22 kwi 2016 (8 lat temu) 22 kwi 2016
Data usunięcia 23 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BIELSKA, 33, WARSZAWA, 02-394, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ #8730Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8790Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAGMINA KOŁACZYCE
Wspólnik
2016-04-22
2019-01-31
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 000,00Z Ł
370440324
Wspólnik
2016-04-22
2020-11-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ
14596351300000
EMILIA MYŚKO WIEJOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-04-22
2019-01-31
BEATA BAJOREK
Członek Organu Nadzoru
2016-04-22
2019-01-31
MICHAŁ KRAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-04-22
2019-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM , A W PRZYPADKU ZARZĄDU JENOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARIUSZ AUGUSTYNEK
PREZES ZARZĄDU
2016-04-22
2019-01-31
ALINA AGATA BRONOWICKA
PREZES ZARZĄDU
2019-01-31
2020-11-23
2016-04-22
2019-01-31
LOKALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY "SAMORZĄDOWA POLSKA" KOŁACZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-04-22
2019-01-31
RYNEK, 1, KOŁACZYCE, 38-213, KOŁACZYCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie