KRS 0000614051
NIP8561854175
REGON36427294300000
NazwaLIMMINK VAN ANSEM I SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLIMMINK VAN ANSEM I
Data rejestracji 22 kwi 2016 (8 lat temu) 22 kwi 2016
Data usunięcia 03 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres 1, ŻDŻARY, 72-100, GOLENIÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8561854175
data rejestracji 01 lut 2017
status Czynny
11105015591000009031282248
INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
13105015591000009031282115
INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
35105015591000009031282107
INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
88105015591000009031282123
INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0149Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄTBOB MARTINUS PETRUS VAN ANSEM
Wspólnik
2016-04-22
2017-06-30
1996-12-10
NICOLAAS WILHELMUS JOHANNES MARIA VAN ANSEM
Wspólnik
2016-04-22
2024-09-03
CAROLINA ANTONETTA VAN ANSEM PHILIPSEN
Wspólnik
2017-06-30
2024-09-03
NICOLAAS WILHELMUS VAN ANSEM
Likwidator
2021-02-25
2024-09-03
CAROLINA ANTONETTA THEODORA MARIA VAN ANSEM-PHILIPSEN
Beneficjent
1966-05-03
NICOLAAS WILHELMUS JOHANNES MARIA VAN ANSEM
Beneficjent
CAROLINA ANTONETTA THEODORA MARIA VAN ANSEM-PHILIPSEN
reprezentant
1966-05-03
NICOLAAS WILHELMUS JOHANNES MARIA VAN ANSEM
reprezentant
CAROLINA ANTONETTA THEODORA MARIA VAN ANSEM-PHILIPSEN
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
NICOLAAS WILHELMUS JOHANNES MARIA VAN ANSEM
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAC SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
BOB MARTINUS PETRUS VAN ANSEM
Członek Organu Reprezentacji
2016-04-22
2017-06-30
1996-12-10
NICOLAAS WILHELMUS JOHANNES MARIA VAN ANSEM
Członek Organu Reprezentacji
2016-04-22
2021-02-25
CAROLINA ANTONETTA VAN ANSEM PHILIPSEN
Członek Organu Reprezentacji
2017-06-30
2021-02-25
2016-04-22
2017-06-30
BORI MINK VAN ANSEM II SPÓŁKA JAWNA
2017-06-30
2021-02-25
LIMMINK VAN ANSEM I SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie