KRS 0000613807
NIP7393884547
REGON36424276400000
NazwaPRO-CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRO-CONSULTING
Data rejestracji 19 kwi 2016 (8 lat temu) 19 kwi 2016
Data usunięcia 22 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KANARKOWA, 3, OLSZTYN, 11-041, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7393884547
data rejestracji 01 maj 2016
status Czynny
59195000012006006188770003
PEKAO Dawna Centrala dla 195
ul. Żubra 1 01-066 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURATOMASZ WILK
Wspólnik
2016-04-19
2018-01-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00ZŁ
ANNA GEMBICKA
Wspólnik
2016-04-19
2018-01-18
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
PAULA AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA
Wspólnik
2017-05-18
2021-04-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00ZŁ
Wspólnik
2018-01-18
2021-12-22
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000,00 ZŁ
36846888000000
ADAM KACZMARCZYK
Wspólnik
2021-04-20
2021-12-22
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ
TOMASZ WILK
Beneficjent
ADAM KACZMARCZYK
Beneficjent
ADAM KACZMARCZYK
zgłaszający - komplementariusz
KACPER MIROSŁAW MILKOWSKI
Prokurent
2019-09-13
2021-12-22
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ WILK
Beneficjent
POSIADANIE 1900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 95.000,00 ZŁ W SPÓŁCE BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI.
ADAM KACZMARCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
ANNA GEMBICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-18
2021-12-22
ADAM KACZMARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2017-05-18
2021-12-22
ANNA GEMBICKA
PREZES ZARZĄDU
2016-04-19
2017-05-18
2016-04-19
2019-04-19
UL. LUBELSKA, 6, OLSZTYN, 10-404, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie