KRS 0000612697
NIP6751542041
REGON36420116200000
NazwaFUNDACJA NILI
Krótka nazwaNILI
Data rejestracji 13 kwi 2016 (8 lat temu) 13 kwi 2016
Data usunięcia 15 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. HENRYKA WIENIAWSKIEGO, 12, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNAMAŁGORZATA JANOWSKA
Likwidator
2022-01-12
2022-09-15
BEATA BURKAT
Likwidator
2022-01-12
2022-09-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAŁGORZATA JANOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-04-13
2022-01-12
RÓŻA NINA DŁUGOSZ ZIĘBA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-04-13
2017-04-05
2016-04-13
2022-01-12
FUNDACJA NILI
2016-04-13
2016-04-29
UL. BAJECZNA, 6, KRAKÓW, 31-542, KRAKÓW, POLSKA
2016-04-29
2017-04-05
UL. BAJECZNA, 4A, KRAKÓW, 31-566, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie