KRS 0000611994
NIP7123311190
REGON36414752800000
NazwaA&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaA&M
Data rejestracji 07 kwi 2016 (8 lat temu) 07 kwi 2016
Data usunięcia 28 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BURSAKI, 6, LUBLIN, 20-150, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7123311190
data rejestracji 20 kwi 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOMICHAŁ SIDOR
Wspólnik
2016-04-07
2024-06-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
ARTUR ANDRZEJ PIOTROWSKI
Wspólnik
2016-04-07
2024-06-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
MICHAŁ SIDOR
Likwidator
2022-12-22
2024-06-28
MICHAŁ SIDOR
Beneficjent
ARTUR ANDRZEJ PIOTROWSKI
reprezentant
MICHAŁ SIDOR
reprezentant
ARTUR ANDRZEJ PIOTROWSKI
Beneficjent
MICHAŁ SIDOR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ARTUR ANDRZEJ PIOTROWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
MICHAŁ SIDOR
PREZES ZARZĄDU
2016-04-07
2022-12-22
ARTUR ANDRZEJ PIOTROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-04-07
2022-12-22
2016-04-07
2022-12-22
A&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie