KRS 0000611954
NIP8513194019
REGON36416071800000
NazwaYELLOW STAR WORKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaYELLOW STAR WORKERS
Data rejestracji 08 kwi 2016 (8 lat temu) 08 kwi 2016
Data usunięcia 07 mar 2018 07 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II, 23, SZCZECIN, 70-454, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8513194019
data rejestracji 31 lip 2016
status Czynny
48175000120000000033096027
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEROMANDA EWA SACHINIDOU
Wspólnik
2016-04-08
2018-03-07
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ
KATARZYNA AGNIESZKA RUDZKA
Wspólnik
2016-04-08
2016-10-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
YELLOW STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Wspólnik
2016-10-05
2018-03-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ.
KATARZYNA AGNIESZKA RUDZKA
Beneficjent
KATARZYNA AGNIESZKA RUDZKA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
KATARZYNA AGNIESZKA RUDZKA
Prokurent
2016-08-25
2018-03-07
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA AGNIESZKA RUDZKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIANI SĄ: SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROMANDA EWA SACHINIDOU
PREZES ZARZĄDU
2016-04-08
2018-03-07
2016-04-08
2016-10-05
YELLOW STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie