KRS 0000611811
REGON36415265300000
NazwaKEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA (SPÓŁKA AKCYJNA) II ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA (SPÓŁKA AKCYJNA) II ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaKEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA NAAMLOZE VENNOOTSCHAP / SOCIETE ANONYME / AKTIENGESELLSCHAFT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP / SOCIETE ANONYME / AKTIENGESELLSCHAFT
Data rejestracji 07 kwi 2016 (8 lat temu) 07 kwi 2016
Data usunięcia 28 mar 2018 28 mar 2018
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres UL. KRAKOWSKA, 280, ZABIERZÓW, 32-080, ZABIERZÓW, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego BEDRIJVENLAAN, 5, MECHELEN, 2800, MECHELEN, BELGIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIYOSHITO FUJIHIRA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2016-04-07
2016-10-24
YOSHITO FUJIHIRA
Likwidator
2016-10-24
2017-05-23
NORIHIRO KAKISAKA
Likwidator
2017-05-23
2018-03-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ WOBEC OSÓB TRZECICH W SPRAWACH FAKTYCZNYCH ORAZ PRAWNYCH PRAWOMOCNIE REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU, KTÓREMU ZARZĄD PRZYZNAŁ CAŁKOWITE UPRAWNIENIA DO REPREZENTACJI ORAZ KTÓRY BĘDZIE NOSIŁ TYTUŁ "DELEGOWANEGO CZŁONKA ZARZĄDU". JEŻELI SPÓŁKA POSIADA WYŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W SPRAWACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JEST ONA REPREZENTOWANA PRZEZ OBYDWU CZŁONKÓW ZARZĄDU WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU, KTÓREMU ZARZĄD PRZYZNAŁ CAŁKOWITE UPRAWNIENIA DO REPREZENTACJI ORAZ KTÓRY BĘDZIE NOSIŁ TYTUŁ "DELEGOWANEGO CZŁONKA ZARZĄDU". JEŻELI SPÓŁKA SPRAWUJE FUNKCJE (ZARZĄDZAJĄCEGO, CZŁONKA ZARZĄDU, CZŁONKA DYREKCJI, LIKWIDATORA) W INNEJ SPÓŁCE, JEST ONA PRAWOMOCNIE REPREZENTOWANA WYŁĄCZNIE PRZEZ MIANOWANEGO W TYM CELU STAŁEGO PRZEDSTAWICIELA.
AKINORI YAMAMOTO
CZŁONEK ZARZĄDU, DELEGOWANY CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-07
2018-03-28
KEIICHI KIMURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-07
2018-03-28
NORIHIRO KAKISAKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-23
2018-03-28
YOSHITO FUJIHIRA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-07
2017-05-23
2016-04-07
2016-10-24
KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA (SPÓŁKA AKCYJNA) II ODDZIAŁ W POLSCE
2016-04-07
2018-03-02
KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie