KRS 0000611708
NIP6762505730
REGON36421169200000
Nazwa"SALMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSALMO
Data rejestracji 14 kwi 2016 (8 lat temu) 14 kwi 2016
Data usunięcia 29 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOMANDOSÓW, 3, KRAKÓW, 30-334, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 82,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1020Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #1031Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓWANDRZEJ STANISŁAW ŻARNECKI
Wspólnik
2016-04-14
2018-05-29
UDZIAŁ 1/4 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI 410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41 ZŁ Z WOJCIECHEM ŻARNECKIM I MACIEJEM ŻARNECKIM
WOJCIECH ŻARNECKI
Wspólnik
2016-04-14
2018-05-29
UDZIAŁ 3/8 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI 410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41 ZŁ Z ANDRZEJEM ŻARNECKIM I MACIEJEM ŻARNECKIM
MACIEJ ŻARNECKI
Wspólnik
2016-04-14
2018-05-29
UDZIAŁ 3/8 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI 410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41 ZŁ Z WOJCIECHEM ŻARNECKIM I ANDRZEJEM ŻARNECKIM
ELŻBIETA JACKOWSKA
Wspólnik
2016-04-14
2018-05-29
UDZIAŁ 1/3 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI 410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41 ZŁ Z MARTĄ MICHALIK, MAGDALENĄ ZYDROŃ, MARIĄ CZERNECKĄ, DANIELEM MACIEJEM CZERNECKIM
MARTA BARBARA MICHALIK
Wspólnik
2016-04-14
2018-05-29
UDZIAŁ 1/6 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI 410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41 ZŁ Z ELŻBIETĄ JACKOWSKĄ, MAGDALENĄ ZYDROŃ, MARIĄ CZERNECKĄ, DANIELEM MACIEJEM CZERNECKIM
MAGDALENA MARIA ZYDROŃ
Wspólnik
2016-04-14
2018-05-29
UDZIAŁ 1/6 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI 410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41 ZŁ Z ELŻBIETĄ JACKOWSKĄ, MARTĄ MICHALIK, MARIĄ CZERNECKĄ, DANIELEM MACIEJEM CZERNECKIM
MARIA KATARZYNA CZERNECKA
Wspólnik
2016-04-14
2018-05-29
UDZIAŁ 1/6 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI 410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41 ZŁ Z ELŻBIETĄ JACKOWSKĄ, MARTĄ MICHALIK, MAGDALENĄ ZYDROŃ, DANIELEM MACIEJEM CZERNECKIM
DANIEL MACIEJ CZERNECKI
Wspólnik
2016-04-14
2018-05-29
UDZIAŁ 1/6 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI 410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41 ZŁ Z ELŻBIETĄ JACKOWSKĄ, MARTĄ MICHALIK, MAGDALENĄ ZYDROŃ, MARIĄ CZERNECKĄ
ELŻBIETA JACKOWSKA
Likwidator
2017-03-29
2018-05-29
ANDRZEJ STANISŁAW ŻARNECKI
Likwidator
2017-03-29
2018-05-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KOLEKTYWNIE, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. NATOMIAST OŚWIADCZENIA ZWRÓCONE DO SPÓŁKI TUDZIEŻ DORĘCZENIA PISM MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA I TO W LOKALU HANDLOWYM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKOWEGO
ANDRZEJ STANISŁAW ŻARNECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-14
2017-03-29
ELŻBIETA JACKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-14
2017-03-29
2016-04-14
2017-03-29
"SALMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie