KRS 0000611454
NIP6762505291
REGON36417042100000
NazwaMILTON A.KARDAS SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaMILTON A.KARDAS
Data rejestracji 08 kwi 2016 (8 lat temu) 08 kwi 2016
Data usunięcia 31 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres PL. DOMINIKAŃSKI, 4, KRAKÓW, 31-043, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email WOJTEKZAJAC88@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #94 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICHWOJCIECH JAN ZAJĄC
Wspólnik
2016-04-08
2016-11-30
DARIUSZ TOMASZ KRYZA
Wspólnik
2016-04-08
2018-01-31
AGATA MARIA KARDAS
Wspólnik
2016-11-30
2018-01-31
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
DARIUSZ TOMASZ KRYZA
Członek Organu Reprezentacji
2016-04-08
2018-01-31
WOJCIECH JAN ZAJĄC
Członek Organu Reprezentacji
2016-04-08
2016-11-30
AGATA MARIA KARDAS
Członek Organu Reprezentacji
2016-11-30
2018-01-31
2016-04-08
2016-11-30
MILTON W. ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie