KRS 0000610928
NIP9442250796
REGON36414945000000
NazwaVICTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaVICTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 07 kwi 2016 (8 lat temu) 07 kwi 2016
Data usunięcia 13 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres 318, MNIKÓW, 32-084, MORAWICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAŁGORZATA WOŹNIAK
Wspólnik
2016-04-07
2021-08-13
ANNA WOŹNIAK
Wspólnik
2016-04-07
2021-08-13
GRZEGORZ WOŹNIAK
Wspólnik
2016-04-07
2021-08-13
GRZEGORZ WOŹNIAK
Beneficjent
GRZEGORZ WOŹNIAK
reprezentant
GRZEGORZ WOŹNIAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU - W PRZYPADKU, GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ NIŻ JEDNA OSOBA, ZASADY REPREZENTOWANIA PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU; W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 50.000,00 ZŁ UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 50.000,00 ZŁ UPOWAŻNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2016-04-07
2021-08-13
36376493400000
2016-04-07
2021-08-13
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-04-07
2021-08-13
VICTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-04-07
2021-08-13
318, MNIKÓW, 32-084, MORAWICA, POLSKA
2016-04-07
2021-08-13
2016Z - PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH
2016-04-07
2021-08-13
2229Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2016-04-07
2021-08-13
3299Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2016-04-07
2021-08-13
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2016-04-07
2021-08-13
4789Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
2016-04-07
2021-08-13
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2016-04-07
2021-08-13
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2016-04-07
2021-08-13
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie