KRS 0000610364
NIP8513193847
REGON36394907100000
NazwaSLOBODIAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSLOBODIAN GROUP
Data rejestracji 05 kwi 2016 (8 lat temu) 05 kwi 2016
Data usunięcia 02 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KRAKOWSKA, 59, SZCZECIN, 71-017, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SLOBODIAN.GROUP@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 8513193847
data rejestracji 01 lis 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOVITA BUGRIY
Beneficjent
LARISA BUGRIY
Beneficjent
LARISA BUGRIY
reprezentant
VITA BUGRIY
reprezentant
DMYTRO SLOBODIAN
Wspólnik
2016-04-05
2017-10-23
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ
LARISA BUGRIY
Wspólnik
2016-04-05
2021-07-02
65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.250,00 ZŁ.
VITA BUGRIY
Wspólnik
2017-10-23
2021-07-02
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ.
LARISA BUGRIY
Likwidator
2020-11-30
2021-07-02
VITA BUGRIY
Likwidator
2020-11-30
2021-07-02
VITA BUGRIY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
LARISA BUGRIY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPOŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
LARISA BUGRIY
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-04-05
2017-10-23
DMYTRO SLOBODIAN
PREZES ZARZĄDU
2016-04-05
2017-10-23
LARISA BUGRIY
PREZES ZARZĄDU
2017-10-23
2020-11-30
VITA BUGRIY
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-10-23
2020-11-30
2016-04-05
2020-11-30
SLOBODIAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-04-05
2018-11-15
UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 13, SZCZECIN, 70-460, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie