KRS 0000610290
NIP6342860401
REGON36412777300000
NazwaRAFTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRAFTOM
Data rejestracji 05 kwi 2016 (8 lat temu) 05 kwi 2016
Data usunięcia 23 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO, 191, KATOWICE, 40-153, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHRAFAŁ RĄCZY
Wspólnik
2016-04-05
2018-03-22
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
TOMASZ NOWAK
Wspólnik
2016-04-05
2019-08-05
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
GRAŻYNA NOWAK
Wspólnik
2018-03-22
2019-08-05
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
LESHAK PAHAZELSKI
Wspólnik
2019-08-05
2021-08-23
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RAFAŁ RĄCZY
PREZES ZARZĄDU
2016-04-05
2017-12-13
TOMASZ NOWAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-04-05
2018-03-22
TOMASZ NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2018-03-22
2019-08-05
LESHAK PAHAZELSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-08-05
2021-08-23
2016-04-05
2021-08-23
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-04-05
2021-08-23
RAFTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-04-05
2021-08-23
ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO, 191, KATOWICE, 40-153, KATOWICE, POLSKA
2016-04-05
2021-08-23
3240Z - PRODUKCJA GIER I ZABAWEK
2016-04-05
2021-08-23
3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2016-04-05
2021-08-23
4639Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2016-04-05
2021-08-23
4932Z - DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH
2016-04-05
2021-08-23
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2016-04-05
2021-08-23
5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2016-04-05
2021-08-23
5621Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
2016-04-05
2021-08-23
5629Z - POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
2016-04-05
2021-08-23
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2016-04-05
2021-08-23
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
Km 908/20
2022-03-10
2022-09-01
9051.99 PLN
VI Nc-e 459992/20
Wolna-Dreksler Marta
GKm 73/21
2022-12-28
2023-08-17
3470.79 PLN
X GC Upr. 1113/21/16
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Adam Witulski Kancelaria Komornicza nr XIII w Katowicach
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie