KRS 0000609508
NIP9512409607
REGON36404539000000
NazwaDINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDINEO
Data rejestracji 24 mar 2016 (8 lat temu) 24 mar 2016
Data usunięcia 12 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZYCZÓŁKOWA, 334, WARSZAWA, 02-962, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KAMIL@MYDINEO.COM
Dane podatkowe
NIP 9512409607
data rejestracji 30 lip 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 kwi 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATOMASZ JERZY WOŹNIAK
Wspólnik
2016-03-24
2023-04-12
196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.800,00 ZŁOTYCH
KAMIL ALEKSANDER WOŚ
Wspólnik
2016-03-24
2018-02-08
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.600,00 ZŁ
CARL HENRIK JOHANNESSON
Wspólnik
2017-01-11
2023-04-12
122 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.100,00 ZŁOTYCH
FREDRIK LUDVIG NILSSON
Wspólnik
2018-02-08
2023-04-12
82 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.100,00 ZŁOTYCH
FREDERIK LUDVIG NILSSON
Beneficjent
HENRIK CARL JOHANNESSON
Beneficjent
TOMASZ JERZY WOŹNIAK
Beneficjent
TOMASZ JERZY WOŹNIAK
reprezentant
TOMASZ JERZY WOŹNIAK
Likwidator
2022-07-18
2023-04-12
FREDERIK LUDVIG NILSSON
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
HENRIK CARL JOHANNESSON
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ JERZY WOŹNIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST NASTĘPUJĄCE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU: - TOMASZ JERZY WOŹNIAK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CARL HENRIK JOHANNESSON LUB FREDRIK LUDVIG NILSSON.
TOMASZ JERZY WOŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2016-03-24
2022-07-18
KAMIL ALEKSANDER WOŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-24
2018-02-08
CARL HENRIK JOHANNESSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-01-11
2022-07-18
FREDERIK LUDVIG NILSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-01-11
2022-07-18
2016-03-24
2022-07-18
DINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-03-24
2017-01-11
UL. OBORNICKA, 29, WARSZAWA, 02-953, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie