KRS 0000609110
NIP7312051442
REGON36405812100000
NazwaDE SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDE SERWIS
Data rejestracji 30 mar 2016 (8 lat temu) 30 mar 2016
Data usunięcia 25 mar 2024 25 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WILEŃSKA, 47, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7312051442
data rejestracji 08 kwi 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIDANUTA MARIA ELSNER
Wspólnik
2016-03-30
2024-03-25
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW JAN KARASIŃSKI
Wspólnik
2016-03-30
2017-07-21
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
WŁODZIMIERZ TADEUSZ KACZMARSKI
Wspólnik
2016-03-30
2016-06-22
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
DANUTA MARIA ELSNER
Beneficjent
DANUTA MARIA ELSNER
reprezentant
ZBIGNIEW JAN KARASIŃSKI
Prokurent
2016-04-21
2017-02-13
SAMOISTNA
DANUTA MARIA ELSNER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WŁODZIMIERZ TADEUSZ KACZMARSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-30
2016-06-22
DANUTA MARIA ELSNER
WICEPREZES
2016-03-30
2017-07-21
DANUTA MARIA ELSNER
PREZES
2017-07-21
2021-04-13
2016-03-30
2017-07-21
BUDO-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-03-30
2017-07-21
UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 13/15, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie