KRS 0000608783
NIP5223058080
REGON36400347900000
NazwaJET-PRINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaJET-PRINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 21 mar 2016 (8 lat temu) 21 mar 2016
Data usunięcia 09 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. SERWITUTY, 14, WARSZAWA, 02-233, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5223058080
data rejestracji 01 maj 2016
status Czynny
06102010550000990203667763
PKO Oddział 24 w Warszawie
ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa POLSKA
11102010550000970203667771
PKO Oddział 24 w Warszawie
ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa POLSKA
68102010550000990203924958
PKO Oddział 24 w Warszawie
ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGODARIUSZ MIROWSKI
Wspólnik
2016-03-21
2023-10-09
TOMASZ STANISŁAW MIROWSKI
Wspólnik
2016-03-21
2023-10-09
DARIUSZ MIROWSKI
Beneficjent
TOMASZ STANISŁAW MIROWSKI
Beneficjent
DARIUSZ MIROWSKI
zgłaszający - członek zarządu
DARIUSZ MIROWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
TOMASZ STANISŁAW MIROWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA JET-PRINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTOWANY JEST NASTĘPUJĄCO: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: MIROWSKI DARIUSZ - PREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2016-03-21
2023-10-09
14179577000000
2016-03-21
2019-04-17
ALEJA KRAKOWSKA, 213, WARSZAWA, 02-180, WARSZAWA, POLSKA
71/II/P/75001/4210/20/BDG
17 lis 2020
04 gru 2020
25811.55
w realizacji
zakup drukarek
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie