KRS 0000608500
NIP8992786521
REGON36398915900000
NazwaG&P TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaG&P TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 17 mar 2016 (9 lat temu) 17 mar 2016
Data usunięcia 06 mar 2020 06 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ŚWIERADOWSKA, 51-57, WROCŁAW, 50-559, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8992786521
data rejestracji 18 kwi 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #381 ZBIERANIE ODPADÓW #382 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #383 ODZYSK SUROWCÓW #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓWWITOLD ARTUR KOTLAREK
Wspólnik
2016-03-17
2020-03-06
WOJCIECH KAMIL POPIELA
Wspólnik
2016-03-17
2020-03-06
PIOTR GRZEGORZ JAGIEŁŁA
Wspólnik
2020-03-06
2020-03-06
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAZDEMU ZE WSPÓLNIKÓW, KTÓRZY PONOSZĄ NIEOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI (KOMPLEMENTARIUSZOM). JEDYNYM KOMPLEMETARIUSZEM SPÓŁKI JEST G&P TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000631010). DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTAŁY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTOWANY JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU - WITOLDA KOTLARKA.
Członek Organu Reprezentacji
2016-03-17
2018-02-09
02230769000000
Członek Organu Reprezentacji
2018-02-09
2020-03-06
36512148800000
2016-03-17
2018-02-09
"RESULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie