KRS 0000608481
NIP7010559729
REGON36399781600000
NazwaCONSULTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCONSULTING SERVICES
Data rejestracji 18 mar 2016 (9 lat temu) 18 mar 2016
Data usunięcia 03 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ALTOWA, 2, WARSZAWA, 02-386, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010559729
data rejestracji 23 cze 2020
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAANDRZEJ MIKOŁAJ LIPKA
Wspólnik
2016-03-18
2023-04-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
GRZEGORZ MARCIN CHUCHRA
Wspólnik
2016-03-18
2023-04-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
TOMASZ ONYSZKO
Wspólnik
2016-03-18
2023-04-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
GRZEGORZ MARCIN CHUCHRA
Likwidator
2021-11-16
2023-04-03
TOMASZ ONYSZKO
Beneficjent
GRZEGORZ MARCIN CHUCHRA
Beneficjent
ANDRZEJ MIKOŁAJ LIPKA
Beneficjent
ANDRZEJ MIKOŁAJ LIPKA
reprezentant
ANDRZEJ MIKOŁAJ LIPKA
Prokurent
2018-10-11
2021-11-16
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ ONYSZKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
GRZEGORZ MARCIN CHUCHRA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANDRZEJ MIKOŁAJ LIPKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ MIKOŁAJ LIPKA
PREZES ZARZĄDU
2016-03-18
2018-10-11
GRZEGORZ MARCIN CHUCHRA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-18
2021-11-16
PAWEŁ SZCZECKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-11
2021-11-16
TOMASZ ONYSZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-11
2021-11-16
2016-03-18
2021-11-16
CONSULTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-03-18
2018-10-11
UL. KAROLA BOHDANOWICZA, 21, WARSZAWA, 02-127, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie