KRS 0000608248
NIP9691617882
REGON36399305000000
NazwaEKO - LUFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKO - LUFT
Data rejestracji 18 mar 2016 (9 lat temu) 18 mar 2016
Data usunięcia 01 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GLIWICKA, 2, PISARZOWICE, 44-180, TOSZEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9691617882
data rejestracji 07 kwi 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1910Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARIA MAZUROWA
Wspólnik
2016-03-18
2024-07-01
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.960,00 ZŁ
CZESŁAW SZCZEPAN MĘŻYK
Wspólnik
2016-03-18
2024-07-01
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.020,00;-ZŁ
KRYSTIAN ANTONI PENKAŁA
Wspólnik
2016-03-18
2024-07-01
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.020,00;-ZŁ
JAROSŁAW DĄBROWSKI
Wspólnik
2016-03-18
2016-08-25
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.980,00;-ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRYSTIAN ANTONI PENKAŁA
PREZES ZARZĄDU
2016-03-18
2024-07-01
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie