KRS 0000608126
NIP6562331780
REGON36401042700000
NazwaLASOCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLASOCHÓW
Data rejestracji 22 mar 2016 (8 lat temu) 22 mar 2016
Data usunięcia 26 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres 39, LASOCHÓW, 28-366, MAŁOGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji500000
Dane podatkowe
NIP 6562331780
data rejestracji 16 maj 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1084Z PRODUKCJA PRZYPRAW #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #1020Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓWMACIEJ PIOTR SOKALSKI
Likwidator
2019-03-01
2023-01-26
AGATA KAROLINA SOKALSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-03-22
2023-01-26
LESZEK JACEK STYPUŁA
Członek Organu Nadzoru
2016-03-22
2023-01-26
ANNA STYPUŁA
Członek Organu Nadzoru
2016-03-22
2023-01-26
MACIEJ PIOTR SOKALSKI
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
LESZEK JACEK STYPUŁA
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
LESZEK JACEK STYPUŁA
Beneficjent
MACIEJ PIOTR SOKALSKI
Beneficjent
LESZEK JACEK STYPUŁA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa głosu
UPRZYWILEJOWANIE CO DO LICZBY GŁOSÓW. NA KAZDA AKCJE PRZYPADAJA DWA GŁOSY. AKCJE MAJA PIERWSZENSTWO W REALIZACJI WYPŁAT W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI
MACIEJ PIOTR SOKALSKI
Beneficjent
uprzywilejowanie prawa głosu
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ HYS
PREZES ZARZĄDU
2016-03-22
2019-03-01
2016-03-22
2019-03-01
LASOCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie