KRS 0000608064
NIP6211817652
REGON36396937500000
NazwaTMT FMJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTMT FMJ
Data rejestracji 16 mar 2016 (9 lat temu) 16 mar 2016
Data usunięcia 29 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OS. DĄBROWSKIEGO, 5, KROTOSZYN, 63-700, KROTOSZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHTOMASZ FILIP JERZYK
Wspólnik
2016-03-16
2020-06-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
RAFAŁ MATEUSZ BEDNARSKI
Wspólnik
2020-06-29
2022-07-29
85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500,00 ZŁ
ZDZISŁAW WŁADYSŁAW ZARZYCZAŃSKI
Likwidator
2021-06-01
2022-07-29
RAFAŁ MATEUSZ BEDNARSKI
Beneficjent
RAFAŁ MATEUSZ BEDNARSKI
reprezentant
RAFAŁ MATEUSZ BEDNARSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TOMASZ FILIP JERZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-03-16
2018-09-25
RAFAŁ MATEUSZ BEDNARSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-06-29
2021-06-01
2016-03-16
2021-06-01
TMT FMJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie