KRS 0000607833
NIP5842697547
REGON22104173000000
NazwaFIELDON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRYF SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaFIELDON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRYF
Data rejestracji 21 mar 2016 (8 lat temu) 21 mar 2016
Data usunięcia 01 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres PLAC STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO, 2, WARSZAWA, 00-066, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5842697547
data rejestracji 19 maj 2010
status Czynny
48114011370000438619001002
mBank Oddział Korporacyjny Szczecin
ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
64114011370000438619001005
mBank Oddział Korporacyjny Szczecin
ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
75114011370000438619001001
mBank Oddział Korporacyjny Szczecin
ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
91114011370000438619001004
mBank Oddział Korporacyjny Szczecin
ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGOWspólnik
2016-03-21
2021-07-01
36159842000000
Wspólnik
2016-03-21
2021-07-01
22036094600000
ASA LEVINGER
zgłaszający - inny
TATIANA FRIDMAN
zgłaszający - inny
1984-02-05
TATIANA FRIDMAN
Beneficjent
1984-02-05
ASA LEVINGER
Beneficjent
THOMAS GOFFETTE
Beneficjent
1990-03-15
TATIANA FRIDMAN
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ENERGIX LUXEMBOURG MANAGEMENT S.A.R.L., BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI DR005 SCSP UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI DR005 SCSP ORAZ DO PROWADZENIA JEJ SPRAW. NATOMIAST SPÓŁKA DR005 SCSP JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI FIELDON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WIATROMILL SPÓŁKA JAWNA UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI FIELDON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WIATROMILL SPÓŁKA JAWNA ORAZ DO PROWADZENIA JEJ SPRAW. NATOMIAST SPÓŁKA FIELDON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WIATROMILL SPÓŁKA JAWNA JEST WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI I DO PROWADZENIA JEJ SPRAW.
ASA LEVINGER
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ENERGIX LUXEMBOURG MANAGEMENT S.A.R.L., BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI DR005 SCSP UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI DR005 SCSP ORAZ DO PROWADZENIA JEJ SPRAW. NATOMIAST SPÓŁKA DR005 SCSP JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI FIELDON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WIATROMILL SPÓŁKA JAWNA UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI FIELDON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WIATROMILL SPÓŁKA JAWNA ORAZ DO PROWADZENIA JEJ SPRAW. NATOMIAST SPÓŁKA FIELDON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WIATROMILL SPÓŁKA JAWNA JEST WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI I DO PROWADZENIA JEJ SPRAW.
THOMAS GOFFETTE
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ENERGIX LUXEMBOURG MANAGEMENT S.A.R.L., BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI DR005 SCSP UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI DR005 SCSP ORAZ DO PROWADZENIA JEJ SPRAW. NATOMIAST SPÓŁKA DR005 SCSP JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI FIELDON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WIATROMILL SPÓŁKA JAWNA UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI FIELDON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WIATROMILL SPÓŁKA JAWNA ORAZ DO PROWADZENIA JEJ SPRAW. NATOMIAST SPÓŁKA FIELDON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WIATROMILL SPÓŁKA JAWNA JEST WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI I DO PROWADZENIA JEJ SPRAW.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA - FIELDON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENT ARIUSZ REPREZENTOWANY JEST PRZEZ ZARZĄD. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: NEVO BRENNER ORAZ ASA LEVINGER
Członek Organu Reprezentacji
2016-03-21
2021-07-01
36159842000000
2016-03-21
2018-08-30
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2018-08-30
2020-03-06
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 69, WARSZAWA, 02-626, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie