KRS 0000607294
NIP6521727133
REGON36399319000000
NazwaSKYFLYSTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSKYFLYSTOCK
Data rejestracji 18 mar 2016 (9 lat temu) 18 mar 2016
Data usunięcia 25 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STEFANA KÓSKI, 45, KANIÓW, 43-512, BESTWINA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 940000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWZYTA GÓRALCZYK
Wspólnik
2016-03-18
2017-01-13
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ
Wspólnik
2016-03-18
2018-05-25
445 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 445.000,00 ZŁ
07100313800000
Wspólnik
2017-01-13
2018-05-25
495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 495.000,00 ZŁ
27289266000000
PAWEŁ ŁUKÓW VEL BRONISZEWSKI
Likwidator
2017-01-13
2018-05-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
PAWEŁ ŁUKÓW VEL BRONISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-18
2017-01-13
ZYTA GÓRALCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-18
2017-01-13
2016-03-18
2017-01-13
SKYFLYSTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie