KRS 0000606938
NIP6452546077
REGON36394006400000
Nazwa"VOBO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVOBO
Data rejestracji 11 mar 2016 (9 lat temu) 11 mar 2016
Data usunięcia 04 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WOLNOŚCI, 131, ZBROSŁAWICE, 42-674, ZBROSŁAWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6452546077
Podstawy odmowy rejestracji Invalid date
Data odmowy rejestracji 21 gru 2021
status Niezarejestrowany
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1910Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHANDRZEJ JÓZEF KASPRZYK
Wspólnik
2016-03-11
2024-01-04
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00;-ZŁ
JACEK ARTUR WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2016-03-11
2024-01-04
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00;-ZŁ
RAFAŁ STRAWA
Beneficjent
PRZEMYSŁAW JAN ŚMIEJA
Beneficjent
JACEK WIŚNIEWSKI
reprezentant
RAFAŁ STRAWA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PRZEMYSŁAW JAN ŚMIEJA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, ZACIĄGANIA I UMARZANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK ARTUR WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-11
2022-07-01
ANDRZEJ JÓZEF KASPRZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-11
2024-01-04
TOMASZ BARAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-11
2017-11-16
2016-03-11
2024-01-04
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-03-11
2024-01-04
"VOBO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-03-11
2024-01-04
UL. WOLNOŚCI, 131, ZBROSŁAWICE, 42-674, ZBROSŁAWICE, POLSKA
2016-03-11
2024-01-04
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2016-03-11
2024-01-04
1910Z - WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU
2016-03-11
2024-01-04
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2016-03-11
2024-01-04
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2016-03-11
2024-01-04
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2016-03-11
2024-01-04
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2016-03-11
2024-01-04
4339Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2016-03-11
2024-01-04
7111Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
2016-03-11
2024-01-04
4612Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
2016-03-11
2024-01-04
4671Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie