KRS 0000606525
NIP8883124689
REGON36391813600000
NazwaSUPDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSUPDER
Data rejestracji 08 mar 2016 (9 lat temu) 08 mar 2016
Data usunięcia 19 mar 2024 19 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PIEKARSKA, 5/7, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 341200,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8883124689
data rejestracji 21 kwi 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 kwi 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYMARIUSZ GAPIŃSKI
Wspólnik
2016-03-08
2019-10-07
3157 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 315.700,00 ZŁ
MACIEJ RADOSŁAW MIRZEJEWSKI
Wspólnik
2018-12-21
2019-08-22
255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ
MACIEJ RADOSŁAW MIRZEJEWSKI
Wspólnik
2019-10-07
2020-01-03
3.412 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 341.200,00 ZŁ
PIOTR GOŚCINIAK
Wspólnik
2020-01-03
2024-03-19
3412 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 341.200,00 ZŁ
MARIUSZ GAPIŃSKI
Prokurent
2018-10-19
2019-10-07
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI , NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
MACIEJ RADOSŁAW MIRZEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-08
2020-01-03
PIOTR GOŚCINIAK
PREZES ZARZĄDU
2020-01-03
2024-03-19
2016-03-08
2019-10-07
BSK TRANSPORT I SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-03-08
2020-02-06
PL. WOLNOŚCI, 1, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
GKm 120/21
2021-12-09
2022-10-17
21354.95 PLN
V GNc 145/20 upr
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Damian Piernikowski Kancelaria Komornicza nr VI we Włocławku
GKm 23/21
2021-12-10
2022-10-11
2518.95 PLN
Sygn. akt V GNc 760/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Mariusz Malinowski Kancelaria Komornicza nr III we Włocławku
GKm 28/20
2021-12-14
2022-10-11
1055.07 PLN
Sygn. akt V GNc 61/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Mariusz Malinowski Kancelaria Komornicza nr III we Włocławku
GKm 33/20
2021-12-31
2022-12-15
16949.6 PLN
V GC 869/19 upr
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Agnieszka Mrukowska Kancelaria Komornicza nr IV we Włocławku
GKm 96/20
2022-03-01
2022-12-15
7731.06 PLN
V GC 928/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Agnieszka Mrukowska Kancelaria Komornicza nr IV we Włocławku
Km 226/22
2022-09-26
2024-01-04
955.92 PLN
VI Nc-e 1604083/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Andrzej Grabarczyk Kancelaria Komornicza nr XXIII w Gdańsku
GKm 45/22
2022-10-26
2023-09-04
3710.82 PLN
V GNc 638/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Wojciech Sacharczuk Kancelaria Komornicza nr IX we Włocławku
GKm 17/23
2023-07-25
2023-08-11
2657.19 PLN
V GNc 223/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Monika Bajerska Kancelaria Komornicza nr I we Włocławku
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie