KRS 0000606244
NIP7642671969
REGON36389703200000
NazwaPG BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPG BUILDING
Data rejestracji 07 mar 2016 (9 lat temu) 07 mar 2016
Data usunięcia 29 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LIMANOWSKIEGO, 3, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@PGBUILDING.PL
Dane podatkowe
NIP 7642671969
data rejestracji 07 mar 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓWIZABELA BARBARA PIEC
Wspólnik
2016-03-07
2019-03-08
1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
WOJCIECH JANUSZ GOLAŃSKI
Wspólnik
2016-03-07
2019-03-08
1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
Wspólnik
2019-03-08
2023-08-29
3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ
30271168700000
ANDRZEJ POLZIN
Prokurent
2016-03-07
2023-08-29
PROKURA ODDZIELNA
GRZEGORZ ZBIGNIEW BRZOZOWSKI
Prokurent
2019-09-11
2023-08-29
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ ZBIGNIEW BRZOZOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-03-08
2019-09-11
WOJCIECH JANUSZ GOLAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-07
2019-03-08
IZABELA BARBARA PIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-07
2019-03-08
ANDRZEJ TOMASZ CHABROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-09-11
2019-11-08
JAROSŁAW WOJCIECH WĄDRZYK
PREZES ZARZĄDU
2019-11-08
2023-08-29
2016-03-07
2023-08-29
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-03-07
2023-08-29
PG BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-03-07
2023-08-29
UL. LIMANOWSKIEGO, 3, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
2019-03-08
2023-08-29
7810Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
2019-03-08
2023-08-29
7820Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
2019-03-08
2023-08-29
7830Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
2019-03-08
2023-08-29
3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2019-03-08
2023-08-29
3317Z - NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
2019-03-08
2023-08-29
3319Z - NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
3019-SEE.711.13.2022.646
2022-12-14
2022-12-20
117884.1 PLN
3019-723.513366.2022
Urząd Skarbowy w Pile
3019-SEE.711.13.2022.646
2022-12-14
2022-12-20
580725.76 PLN
3019-723.394049.2022
Urząd Skarbowy w Pile
3019-SEE.711.13.2022.646
2022-12-14
2022-12-20
22234.27 PLN
3019-723.513355.2022
Urząd Skarbowy w Pile
3019-SEE.711.13.2022.646
2022-12-14
2022-12-20
272781.29 PLN
3019-723.394070.2022
Urząd Skarbowy w Pile
3019-SEE.711.13.2022.646
2022-12-14
2022-12-20
323854.76 PLN
3019-723.394060.2022
Urząd Skarbowy w Pile
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie