KRS 0000606001
NIP5213725474
REGON36390715000000
NazwaFUNDACJA INNOWACJE NA KAŻDYM POLU "OPTIMA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINNOWACJE NA KAŻDYM POLU "OPTIMA"
Data rejestracji 07 mar 2016 (9 lat temu) 07 mar 2016
Data usunięcia 19 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. NIEDŹWIEDZIA, 29B, WARSZAWA, 02-737, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5213725474
data rejestracji 01 cze 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #0210Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJIANNA IDA GŁOWACKA
Likwidator
2020-11-20
2021-04-19
AGNIESZKA JOANNA STĘPOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-03-07
2021-04-19
JERZY CZYCZUK
Członek Organu Nadzoru
2016-03-07
2021-04-19
EDWARD BOGDAN KUNICKI
Członek Organu Nadzoru
2016-03-07
2021-04-19
ROMAN WARZECHA
Członek Organu Nadzoru
2016-03-07
2021-04-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPOWAŻNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU FUNDACJI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
ANNA IDA GŁOWACKA
PREZES ZARZĄDU
2016-03-07
2020-11-20
MACIEJ MIECZYSŁAW STARZEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-07
2020-11-20
WIESŁAW KONRAD DUBIELA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-07
2020-11-20
2016-03-07
2016-04-07
FUNDACJA INNOWACYJNE NA KAŻDYM POLU "OPTIMA"
2016-04-07
2020-11-20
FUNDACJA INNOWACJE NA KAŻDYM POLU "OPTIMA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie