KRS 0000605737
NIP5862304396
REGON36388039100000
NazwaGDYŃSKA FUNDACJA USŁUG SPOŁECZNYCH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGDYŃSKA USŁUG SPOŁECZNYCH
Data rejestracji 03 mar 2016 (9 lat temu) 03 mar 2016
Data usunięcia 16 mar 2021 16 mar 2021
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. DZIAŁDOWSKA, 58 A, GDYNIA, 81-208, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@FUS-GDYNIA.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #8510Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE #8520Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA #8531A OPIEKA CAŁKOWITA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY #8531B POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8531C LICEA PROFILOWANE #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8553Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻUIZABELA EWA ŚREDZIŃSKA
Likwidator
2019-11-26
2021-03-16
MARIUSZ TOMASZ RUTOWICZ
Likwidator
2019-11-26
2021-03-16
AGATA ANNA KASZUBA
Likwidator
2019-11-26
2021-03-16
PAWEŁ SZTELER
Członek Organu Nadzoru
2018-03-14
2021-03-16
CELINA WILK
Członek Organu Nadzoru
2018-03-14
2021-03-16
TOMASZ WILK
Członek Organu Nadzoru
2018-03-14
2021-03-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacji1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SKŁADAĆ MOŻE PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. 2. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZESA.
MARIUSZ TOMASZ RUTOWICZ
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2016-03-03
2018-06-11
MARIUSZ TOMASZ RUTOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-11
2019-11-26
IZABELA EWA ŚREDZIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2016-03-03
2018-06-11
IZABELA EWA ŚREDZIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2018-06-11
2019-11-26
WIOLETTA SUSZEK MASŁOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-03
2018-06-11
AGATA ANNA KASZUBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-03
2018-06-11
AGATA ANNA KASZUBA
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-06-11
2019-11-26
2016-03-03
2019-11-26
GDYŃSKA FUNDACJA USŁUG SPOŁECZNYCH
2016-03-03
2019-02-01
UL. WIELKOKACKA, 8, GDYNIA, 81-611, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie