KRS 0000605510
NIP6783159204
REGON36388998900000
Nazwa4 BEAUTY & HEALTH INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa4 BEAUTY & HEALTH INSTITUTE
Data rejestracji 03 mar 2016 (9 lat temu) 03 mar 2016
Data usunięcia 11 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OS. OŚWIECENIA, 29, KRAKÓW, 31-636, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCHANNA GRAŻYNA GOŁĘBIOWSKA PILCH
Wspólnik
2016-03-03
2018-04-11
LICZBA UDZIAŁÓW: 34 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 1700 ZŁ
MARCIN KRZYSZTOF PILCH
Wspólnik
2016-03-03
2018-04-11
LICZBA UDZIAŁÓW: 33 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 1650 ZŁ
ARKADIUSZ MATEUSZ WÓJCIK
Wspólnik
2016-03-03
2018-04-11
LICZBA UDZIAŁÓW: 33 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 1650 ZŁ
ANNA GRAŻYNA GOŁĘBIOWSKA PILCH
Likwidator
2017-06-14
2018-04-11
MARCIN KRZYSZTOF PILCH
Likwidator
2017-06-14
2018-04-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LIUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKIJEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN KRZYSZTOF PILCH
PREZES ZARZĄDU
2016-03-03
2017-06-14
ANNA GRAŻYNA GOŁĘBIOWSKA PILCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-03
2017-06-14
ARKADIUSZ MATEUSZ WÓJCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-03
2017-06-14
2016-03-03
2017-06-14
4 BEAUTY & HEALTH INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-03-03
2017-06-14
UL. FATIMSKA, 41A, KRAKÓW, 31-831, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie